Dogfen lywodraethu THE CHARIBOND CHARITIES FIXED INTEREST COMMON INVESTMENT FUND
Rhif yr elusen: 271815
Cronfa Buddsoddi ar y Cyd yw’r elusen
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF CHARITY COMMISSION OF 23 AUGUST 1976 AS AMENDED BY SCHEMES OF 26 JUNE 2001, 27 DECEMBER 2001, 25 JULY 2003, 2 AUGUST 2005 AND 27 FEBRUARY 2007 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 28 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A COMMON INVESTMENT FUND FOR THE BENEFIT OF THE PARTICIPATING CHARITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.