Hanes ariannol MERSEA ISLAND MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 271818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.31k £3.79k £21.11k £14.87k £14.74k
Cyfanswm gwariant £8.32k £8.19k £17.88k £16.55k £10.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A £2.78k N/A N/A