Hanes ariannol SYDERSTONE VILLAGE HALL (KNOWN LOCALLY AS AMY ROBSART VILLAGE HALL)

Rhif yr elusen: 271842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.01k £15.71k £31.92k £20.34k £25.83k
Cyfanswm gwariant £10.36k £9.92k £20.48k £14.33k £21.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.00k £25.48k N/A £3.26k