Hanes ariannol WALLINGFORD COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 271843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.66k £13.86k £33.91k £57.00k £30.79k
Cyfanswm gwariant £13.37k £16.33k £28.23k £33.00k £27.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A