Hanes ariannol RUSSELL SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 271907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.07m | £19.99m | £19.99m | £23.04m | £31.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.44m | £18.94m | £18.96m | £21.68m | £25.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.72k | £38.41k | £52.57k | £24.14k | £3.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £262.34k | £77.41k | £528.57k | £851.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.31m | £18.92m | £19.28m | £22.45m | £26.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £38.53k | £537.66k | |
|
Incwm - Arall | £675.54k | £767.37k | £583.37k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.99m | £18.72m | £18.86m | £21.39m | £25.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £314.60k | £221.19k | £94.31k | £292.00k | £556.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £132.06k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.