THE ENGLISH DOMINICAN CONGREGATION (STONE) CHARITABLE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the work of the Roman Catholic Church through education, through providing or assisting in healthcare and through pastoral and other work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£8,409,266
Roddion a chymynroddion | £483.54k | |
Weithgareddau elusennol | £7.51m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £53.43k | |
Buddsoddiadau | £320.71k | |
Arall | £39.67k |
Cyfanswm gwariant:
£8,761,047
Codi arian | £8.67k | |
Weithgareddau elusennol | £8.75m | |
Arall | £0 |
£161,241 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,223,571 o 16 gontract(au) llywodraeth a £1,043,025 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £8.67k | |
Gwariant elusennol | £8.75m |
Pobl

249 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 12 Awst 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTER MARY TERESA BILLINGTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sister Mary John Susan Perks | Ymddiriedolwr | 04 August 2019 |
|
|
||||
SISTER MAVIS BURTON | Ymddiriedolwr | 04 August 2019 |
|
|
||||
SISTER JANE ANN ALVES | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||
SISTER ANGELA MARY LEYDON | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.36m | £6.76m | £6.94m | £7.28m | £8.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.64m | £6.51m | £6.72m | £8.22m | £8.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.47m | £3.87m | £3.92m | £4.46m | £5.22m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £584.10k | £809.42k | £839.81k | £815.53k | £1.04m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £457.19k | £943.00k | £759.35k | £691.44k | £483.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £40.64k | £1.78k | £36.29k | £43.52k | £53.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.50m | £5.49m | £5.91m | £6.25m | £7.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £333.12k | £301.80k | £220.11k | £273.49k | £320.71k | |
|
Incwm - Arall | £31.82k | £21.33k | £22.29k | £25.45k | £39.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £29.38k | £0 | £0 | £25.82k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.64m | £6.49m | £6.72m | £8.15m | £8.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.14k | £15.85k | £2.56k | £61.45k | £8.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.58k | £62.25k | £76.34k | £78.97k | £79.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.74k | £587 | £19.30k | £12.81k | £7.05k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.14k | £15.85k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.08m | £10.25m | £11.80m | £11.70m | £12.05m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £6.01m | £7.26m | £6.96m | £5.75m | £5.91m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.78m | £5.88m | £5.30m | £5.18m | £4.45m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £489.31k | £517.40k | £515.91k | £629.87k | £597.52k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13TH JULY 1976 AMENDED 13TH JANUARY 1977
Gwrthrychau elusennol
(A) IN PROMOTING ADVANCING OR SUPPORTING SUCH CHARITABLE WORK OR WORKS OR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS IN THE OPINION OF THE PRIORESS GENERAL SERVE TO ADVANCE THE ROMAN CATHOLIC RELIGION IN ANY PART OF THE WORLD AND AS THE PRIORESS GENERAL SHALL DIRECT AND DETERMINE. (B) IN DEFAULT OF SUCH DIRECTION AND DETERMINATION IN PROMOTING SUCH CHARITABLE WORK CARRIED ON PROMOTED ADVANCED OR SUPPORTED BY THE ENGLISH CONGREGATION AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION SHALL THINK FIT OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES IN CONNECTION WITH THE ROMAN CATHOLIC RELIGION AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL SELECT. (C) IF THE ENGLISH CONGREGATION SHALL CEASE TO CARRY ON CHARITABLE WORK OR WORKS THEN FOR THE PROMOTION ADVANCEMENT AND SUPPORT OF SUCH ROMAN CATHOLIC CHARITY OR CHARITIES AS THE TRUSTEES OR A MAJORITY OF THEM IN NUMBER SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dominican Sisters
St. Roses House
Beeches Green
STROUD
Gloucestershire
GL5 4AE
- Ffôn:
- 01785812091
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window