DUCHY HEALTH CHARITY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity supports charities and other organisations involved in healthcare in Cornwall. It does this by making grants and loans. It also supports research in Cornwall relating to healthcare issues and organises seminars in order to identify current health needs .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cernyw
- Ynysoedd Sili
Llywodraethu
- 16 Medi 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr BARBARA VANN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lucy May Anne Walsh | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Simon Warren Burnett | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Tracey Jean Roose | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Jennifer Taylor | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Olivia Cassandra Forbes Miller | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Gaynor Susan Coley | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Professor Anthony Derek Woolf | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|||||
Katy Hutchinson | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Dr Tamsyn Jane Anderson | Ymddiriedolwr | 25 February 2018 |
|
|
||||
Dr JOHN ALEXANDER EVERS | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
Mark Williams | Ymddiriedolwr | 21 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.08k | £206.53k | £215.89k | £240.35k | £262.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.98k | £234.76k | £189.10k | £241.56k | £594.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/07/1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/09/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/09/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/02/2016 as amended on 02 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
2.1 The Objects of the Charity are: (a) To promote the health and wellbeing and the prevention and relief of sickness in Cornwall and the Isles of Scilly for the public benefit by such charitable means as the Charity shall from time to time think fit, and in particular (but not exclusively):- (i) by making grants and awards; (ii) by supporting the teaching or training of any persons engaged in any branch of medicine, surgery, nursing or allied services; (iii) by supporting, conducting or promoting research and to disseminate the results to the public; and (iv) by raising awareness of the causes of and ways to prevent sickness.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Duchy Health Charity Ltd
PO Box 352
ST. AUSTELL
PL25 9JE
- Ffôn:
- 07884 556106
- E-bost:
- Helen@duchyhealthcharity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window