ymddiriedolwyr DUCHY HEALTH CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 271957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr BARBARA VANN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Professor Anthony Derek Woolf | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|||||
Olivia Cassandra Forbes Miller | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Gaynor Susan Coley | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Jennifer Taylor | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Katy Hutchinson | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Dr Tamsyn Jane Anderson | Ymddiriedolwr | 25 February 2018 |
|
|
||||
Dr JOHN ALEXANDER EVERS | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
JONATHON CROGGON | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|||||
ALDYTH HAMBLY-STAITE | Ymddiriedolwr | 15 June 2015 |
|
|
||||
Mark Williams | Ymddiriedolwr | 21 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.