THE HEREFORDSHIRE LIGHT INFANTRY MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 272006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Herefordshire Light Infantry Museum collects, documents, conserves, exhibits and interprets items relevant to the history of the Regiment.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £12,553
Cyfanswm gwariant: £12,727

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Tachwedd 1976: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE HEREFORDSHIRE LIGHT INFANTRY MUSEUM (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HUGH WILLIAM GRANT PATTERSON JP BA Cadeirydd 01 August 2017
THE SHROPSHIRE AND HEREFORDSHIRE LIGHT INFANTRY COMBINED CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Robert John Wallbridge Ymddiriedolwr 30 October 2020
THE FRIENDS OF THE HEREFORDSHIRE LIGHT INFANTRY MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Paul Roberts Ymddiriedolwr 01 August 2017
THE FRIENDS OF THE HEREFORDSHIRE LIGHT INFANTRY MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
MARDEN CONSOLIDATED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN SCOTT Ymddiriedolwr 25 October 2012
THE FRIENDS OF THE HEREFORDSHIRE LIGHT INFANTRY MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
MAJOR DAVID LEONARD SEENEY Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF THE FUSILIERS' MUSEUM (ROYAL WARWICKSHIRE)
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF THE HEREFORDSHIRE LIGHT INFANTRY MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW STANLEY TAYLOR OBE DL Ymddiriedolwr
THE FRIENDS OF THE HEREFORDSHIRE LIGHT INFANTRY MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.32k £4.20k £5.19k £1.10k £12.55k
Cyfanswm gwariant £7.38k £2.97k £1.21k £3.34k £12.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 25 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 07 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Tachwedd 2021 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
BODENHAM
HEREFORD
HR1 3JX
Ffôn:
01568797863