Hanes ariannol NOISE ABATEMENT SOCIETY

Rhif yr elusen: 272040
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014
Cyfanswm Incwm Gros £71.92k £364.41k £380.64k £0 £0
Cyfanswm gwariant £127.55k £233.51k £243.54k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A