ymddiriedolwyr DESIGN COUNCIL
Rhif yr elusen: 272099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher William Eccleshare | Cadeirydd | 29 July 2022 |
|
|
||||
Biljana Savic | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Christopher David Naylor | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
JONQUIL ELIZABETH HACKENBERG | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Tendai Stanley Chetse | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
PAUL RAYMOND MONAGHAN | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
BEATRICE LESSER FRAENKEL | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
KEITH MORGAN | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR ANNE BODDINGTON | Ymddiriedolwr | 10 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.