Hanes ariannol THE KING'S OWN ROYAL REGIMENT (LANCASTER) REGIMENTAL MUSEUM
Rhif yr elusen: 272109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (188 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.74k | £20.41k | £459 | £0 | £31.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.89k | £10.69k | £1.73k | £300 | £33.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.