Hanes ariannol RAMSBURY MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 272112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (110 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.00k | £24.61k | £17.61k | £24.03k | £20.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.80k | £25.17k | £12.00k | £13.86k | £23.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £400 | £9.93k | £8.93k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.