ymddiriedolwyr THE DOROTHY L SAYERS SOCIETY
Rhif yr elusen: 272120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Seymour | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Margaret Hunt | Ymddiriedolwr | 28 October 2017 |
|
|
||||
Gregory Hill | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Rev ALAN JESSON | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
|
||||
Gillian THUMPSTON | Ymddiriedolwr | 12 November 2013 |
|
|
||||
SIMON MEDD | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
ALISON HALL | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
||||
GERALDINE PERRIAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JASMINE SIMEONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD BIRKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SEONA FORD BA PGCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.