13TH/18TH ROYAL HUSSARS (QMO) MUSEUM TRUST

Rhif yr elusen: 272146
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To secure, maintain and display to the General Public, the Regimental Collection of the 13th/18th Royal Hussars(QMO) and the Light Dragoons at the Museum at Cannon Hall, Cawthorne, South Yorkshire and in accordance with our Charitable Trust Deed.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2015

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnsley
  • Dinas Sheffield
  • Doncaster
  • Rotherham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Rhagfyr 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 273386 THE LIGHT DRAGOONS HERITAGE TRUST (MUSEUM OF THE L...
  • 02 Rhagfyr 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1041982 THE LIGHT DRAGOONS REGIMENTAL CHARITY
  • 13 Hydref 1976: Cofrestrwyd
  • 02 Rhagfyr 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • 13/18TH MUSEUM TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1.33k £1.03k £1.52k £0 £0
Cyfanswm gwariant £1.63k £180 £754 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2016 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2016 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2015 23 Hydref 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2015 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2014 17 Medi 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2013 09 Rhagfyr 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2013 Not Required