Ymddiriedolwyr FIDDINGTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 272147
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James U'Dell | Cadeirydd | 17 January 2022 |
|
|
||||
Andreia Reis | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Nolan Nolan | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Peter Godden | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Jonathan David Scott | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Marianne Hendry | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
ROBIN KINAHAN | Ymddiriedolwr | 02 July 2013 |
|
|
||||
ANDREW PETER KELVIN WATSON | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
PAUL MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
||||
HEATHER LOUISE HAWLEY | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
||||
MRS CAROL TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANE ZAMBRA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY BURLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL CROSLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.