ASTON VILLAGE SOCIETY VILLAGE HALL COMMITTEE

Rhif yr elusen: 272156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Village Hall for social and recreational purposes and hire for events.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £23,808
Cyfanswm gwariant: £19,840

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Hydref 1976: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • RECREATION GROUND AND PLAYING FIELD, ASTON (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Neil Visram Ymddiriedolwr 03 March 2025
ASTON VILLAGE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Maureen Miller Ymddiriedolwr 18 October 2024
Dim ar gofnod
Kerry Ann O'Hanlon Ymddiriedolwr 18 October 2024
Dim ar gofnod
Brian Roy Miller Ymddiriedolwr 18 October 2024
Dim ar gofnod
Caroline Fincham Ymddiriedolwr 31 October 2022
Dim ar gofnod
David Stimpson Ymddiriedolwr 01 October 2017
Dim ar gofnod
Joan Ostojic Ymddiriedolwr 23 October 2016
ASTON VILLAGE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Helena Lovett Ymddiriedolwr 01 October 2016
ASTON CENTRE FIELD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PETER FRANK STANBURY Ymddiriedolwr 14 January 2014
ASTON VILLAGE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Lesley Stanbury Ymddiriedolwr 14 January 2014
Dim ar gofnod
BRIAN WOODGET Ymddiriedolwr 20 February 2012
Dim ar gofnod
CAROL WARREN Ymddiriedolwr 20 February 2012
Dim ar gofnod
Dr ALAN CANTWELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.16k £17.25k £25.63k £25.39k £23.81k
Cyfanswm gwariant £19.36k £20.76k £19.92k £30.12k £19.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.65k £8.65k £4.38k £1.65k £1.42k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 09 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 28 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

21 Mehefin 2024 52 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 28 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 28 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 21 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 Wrights Orchard
Brook Field
Aston
Stevenage
SG2 7HR
Ffôn:
01438880463