ymddiriedolwyr ASTON VILLAGE SOCIETY VILLAGE HALL COMMITTEE
Rhif yr elusen: 272156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Harrington | Cadeirydd | 02 November 2020 |
|
|
||||
Geoff Gibbs Mr | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Kamna Ramakrishnan | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Caroline Fincham | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
JENNIFER WOODGET | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
David Stimpson | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Joan Ostojic | Ymddiriedolwr | 23 October 2016 |
|
|||||
Helena Lovett | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|||||
Peter Stanbury | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
Lesley Stanbury | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||
BRIAN WOODGET | Ymddiriedolwr | 20 February 2012 |
|
|
||||
CAROL WARREN | Ymddiriedolwr | 20 February 2012 |
|
|
||||
MR TOMMY PHIPPS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ALAN CANTWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.