Ymddiriedolwyr STANFORD-IN-THE-VALE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 272157

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carole Lindsey | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Mary Vizoso | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Michael Dixon | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Madeline Seymour | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Carol Ann Austin | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Seija Wentworth | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Susan Dawn Mayall | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
Roger Callaghan | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
MARTIN STENZHORN | Ymddiriedolwr | 06 January 2013 |
|
|
||||
PETER CHARLES LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROSEMARY ANN PACKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET WARREN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY WYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.