Hanes ariannol MORETONHAMPSTEAD SWIMMING POOL TRUST

Rhif yr elusen: 272183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.83k £11.59k £66.32k £43.97k £45.51k
Cyfanswm gwariant £30.43k £8.06k £58.53k £57.00k £41.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k £10.00k £8.50k £2.50k £2.50k