CHARITY OF THE DISCALCED CARMELITES

Rhif yr elusen: 272242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A ministry of prayer,hospitality,retreats,counselling,education and study is carried out.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Tachwedd 1976: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • DISCALCED CARMELITES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Chinedum Thaddeus Ekuma Ymddiriedolwr 31 May 2023
DISCALCED CARMELITES UK CIO
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF WHITEFRIARS OXFORD FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
COMMUNITY OF THE ORDER OF DISCALCED CARMELITES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Vincent O'Hara Ymddiriedolwr 31 May 2023
COMMUNITY OF THE ORDER OF DISCALCED CARMELITES
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF WHITEFRIARS OXFORD FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
DISCALCED CARMELITES UK CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Michael McGoldrick Ymddiriedolwr 31 May 2023
THE FRIENDS OF WHITEFRIARS OXFORD FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
DISCALCED CARMELITES UK CIO
Derbyniwyd: Ar amser
COMMUNITY OF THE ORDER OF DISCALCED CARMELITES
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alexander Ezechukwu Ymddiriedolwr 05 August 2020
Dim ar gofnod
Rev James Noel Noonan Ymddiriedolwr 25 October 2017
THE FRIENDS OF WHITEFRIARS OXFORD FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
COMMUNITY OF THE ORDER OF DISCALCED CARMELITES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.55k £8.54k £8.25k £4.60k £0
Cyfanswm gwariant £6.30k £8.72k £10.64k £6.69k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 30 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Mehefin 2022 121 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 01 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Avila Carmelite Centre
Bloomfield Avenue
Donnybrook
Dublin
Ffôn:
01 643 0200