Ymddiriedolwyr STOCKBRIDGE RECREATION GROUND TRUST

Rhif yr elusen: 272262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Porter Cadeirydd 12 December 2023
Dim ar gofnod
JILL WEBB Ymddiriedolwr 18 March 2025
Dim ar gofnod
David Webb Ymddiriedolwr 03 March 2022
Dim ar gofnod
Glenn Curtis Ymddiriedolwr 03 March 2022
Dim ar gofnod
Derek Halle Ymddiriedolwr 21 August 2020
Dim ar gofnod
Stuart MAWSON Ymddiriedolwr 05 June 2019
Dim ar gofnod
Paul Tickle Ymddiriedolwr 03 October 2016
Dim ar gofnod
TREVOR IAN DANCE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod