NO'S 1 AND 2 PADDOCK STUDIOS PADDOCK LANE LEWES EAST SUSSEX

Rhif yr elusen: 272264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The principal objectives of the charity is to promote, improve, develop and maintain public education in the appreciation of the art and science of visual arts including practical participation in them such as the holding of lectures, seminars and exhibitions.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £52,484
Cyfanswm gwariant: £52,484

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Hydref 1976: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
COLLETTE GOODWIN Cadeirydd
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Julia Clare Hathaway Ymddiriedolwr 30 October 2021
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Anne Daniel Ymddiriedolwr 30 October 2021
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Chandler Ymddiriedolwr 30 October 2021
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Sally Ann Tebbott Ymddiriedolwr 30 October 2021
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Punter Ymddiriedolwr 14 May 2018
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
TEZEL BAHCHELI Ymddiriedolwr 09 March 2016
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
JEANNE MCNAIR Ymddiriedolwr 08 November 2014
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Bushell Ymddiriedolwr 02 February 2013
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
MR FERRY MOKHTAR Ymddiriedolwr
LEWES AND DISTRICT VISUAL ARTS ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.75k £20.58k £36.85k £17.47k £52.48k
Cyfanswm gwariant £30.44k £20.58k £36.85k £17.47k £52.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 17 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 17 Mehefin 2024 353 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 17 Mehefin 2024 718 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 17 Mehefin 2024 718 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 17 Mehefin 2024 1083 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1794 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1794 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PADDOCK STUDIOS
PADDOCK LANE
LEWES
BN7 1TW
Ffôn:
01273483000
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael