THE ASIAN STUDENTS CHRISTIAN TRUST

Rhif yr elusen: 272328
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Children of the Dump (registered as ASCT) has worked in the Philippines since 1975, providing loving care, family support and education to hundreds of deprived children. We currently have over 300 children in our care, many of whom have been abused, abandoned or neglected. We have a residential home for 50 children, a school for 200 4 - 6 year olds and an educational sponsorship scheme.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022

Cyfanswm incwm: £240,405
Cyfanswm gwariant: £199,314

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Philipinas

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Ionawr 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1198301 THE ASIAN STUDENTS CHRISTIAN TRUST
  • 12 Tachwedd 1976: Cofrestrwyd
  • 15 Ionawr 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • A S C T - MANGO TREE HOUSE (Enw gwaith)
  • ASCT-CASHEW TREE SCHOOL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £227.64k £229.69k £197.00k £234.52k £240.41k
Cyfanswm gwariant £161.07k £204.46k £237.00k £196.13k £199.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 29 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 29 Awst 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 02 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 02 Tachwedd 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 03 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 03 Medi 2020 Ar amser