FRIENDS OF CIRENCESTER PARISH CHURCH

Rhif yr elusen: 272334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity assists in the care, preservation and adornment of the Parish Church or any other ancient and historic buildings vested in the Cirencester Parochial Church Council, together with their goods and ornaments, and also assists the PCC with the execution of their religious purposes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £39,350
Cyfanswm gwariant: £10,521

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Tachwedd 1976: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

17 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HIS HON JUDGE MICHAEL GEOFFREY JAMES GLEDHILL KC Cadeirydd
Dim ar gofnod
Pauline Skinner Ymddiriedolwr 23 June 2024
Dim ar gofnod
SAMANTHA BURT Ymddiriedolwr 23 June 2024
Dim ar gofnod
Phillip John Kerton Ymddiriedolwr 20 May 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CIRENCESTER WITH WATERMOOR AND ST.LAWRENCE
Derbyniwyd: Ar amser
Councillor Mrs Claire Jane Wardell Ymddiriedolwr 19 June 2022
Dim ar gofnod
HUGO KENNARD Ymddiriedolwr 19 June 2022
Dim ar gofnod
John Hobbs Ymddiriedolwr 19 June 2022
Dim ar gofnod
Aileen Star Anderson Ymddiriedolwr 21 June 2020
JOHN JONES
Derbyniwyd: Ar amser
C D CRIPP'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CIRENCESTER UNITED ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE CIRENCESTER VICAR AND CHURCHWARDENS’ CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
PENELOPE MARY FANNA PHILLIPS Ymddiriedolwr 21 June 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CIRENCESTER WITH WATERMOOR AND ST.LAWRENCE
Derbyniwyd: Ar amser
Patrick Charles Bourne Coleman Ymddiriedolwr 14 May 2019
CIRENCESTER STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
STRATTON EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev'd Canon Graham Edwin Morris Ymddiriedolwr 22 September 2018
JOHN JONES
Derbyniwyd: Ar amser
CIRENCESTER UNITED ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
C D CRIPP'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CIRENCESTER STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
SIR THOMAS ROWE'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN EDMONDS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
POWELL'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
SMITH'S CIRENCESTER POOR CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CIRENCESTER VICAR AND CHURCHWARDENS’ CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHRISTOPHER AND SARAH ALDAM BOWLY'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Nigel Philip Robbins OBE Ymddiriedolwr 09 May 2017
THE CIRENCESTER VICAR AND CHURCHWARDENS’ CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CIRENCESTER UNITED ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
C D CRIPP'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN JONES
Derbyniwyd: Ar amser
PETER JOHN COTTEY Ymddiriedolwr 28 November 2015
ST JOHN'S HOSPITAL CIO
Derbyniwyd: Ar amser
ST JOHN'S HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser
UNITED NON-ECCLESIASTICAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP MARNER'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES FREDERICK BASIL WOODD Ymddiriedolwr 28 November 2015
Three Choirs Festival Limited
Derbyniwyd: Ar amser
THE BARN THEATRE PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN JONES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN EDWARD FRANKLIN Ymddiriedolwr 12 November 2015
Dim ar gofnod
DEIRDRE WADDELL Ymddiriedolwr 01 January 2013
JOHN JONES
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Randolph Mullings Ymddiriedolwr
SMITH'S CIRENCESTER POOR CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE ANNE BROOKS FAIRGREEN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GLOUCESTERSHIRE COUNTY HISTORY TRUST CIO
Derbyniwyd: Ar amser
THE WINSTONE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN JONES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.15k £31.81k £48.49k £40.31k £39.35k
Cyfanswm gwariant £30.25k £24.85k £132.74k £30.15k £10.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 26 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 26 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 06 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Parish Forum
6 West Market Place
CIRENCESTER
Gloucestershire
GL7 2NH
Ffôn:
01285659317
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

friendscirencesterparish.org.uk