ymddiriedolwyr WATFORD PHILHARMONIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 272393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Anne Allanson | Cadeirydd | 14 October 2015 |
|
|
||||
Michael Huxham | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
CHARLES COLIN HANCOCK | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Judith Mary Newton-Davies | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
AUDREY ADAMS | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|||||
Nicola Hind | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
FRANCES MARGARET PYATT | Ymddiriedolwr | 03 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.