Hanes ariannol EUROPEAN SCOUT FEDERATION (BRITISH ASSOCIATION)

Rhif yr elusen: 272404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.36k £3.57k £4.66k £6.80k £6.42k
Cyfanswm gwariant £5.41k £1.20k £4.11k £5.53k £5.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A