ymddiriedolwyr THE WALMSLEY JUBILEE FIELD
Rhif yr elusen: 272431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Cockell | Cadeirydd | 06 February 2018 |
|
|
||||
Olivia Morgan | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Dawn Ridgard | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
Paul Ridgard | Ymddiriedolwr | 09 January 2021 |
|
|
||||
Stuart Duckett | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Johanna Elisabeth Seymour Tavernor | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
John Mark Tavernor | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Carl Harper | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
ADRIAN KING | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.