Hanes ariannol HAMBRIDGE AND WESTPORT RECREATION TRUST

Rhif yr elusen: 272439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.18k £24.65k £35.43k £23.52k £42.53k
Cyfanswm gwariant £24.54k £14.75k £40.37k £21.60k £36.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.00k £10.90k £19.88k £5.42k £3.53k