ymddiriedolwyr WOKING CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 272451
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David George Clubley | Cadeirydd | 21 February 2017 |
|
|
||||
Carolyn Watkins | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Tony Moorwood | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Rosemary Culshaw | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
Martin Lear | Ymddiriedolwr | 21 February 2018 |
|
|
||||
Judith Vickers | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
CHRIS MAUNDERS | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|||||
JOHN HOWARD ANTHONY ROWLAND | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MAKY MANOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.