THE WINDSOR AND MAIDENHEAD ASSOCIATION FOR SOCIAL WORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WMCT makes grants to voluntary organisations which promote moral education, or assist people suffering ill-health, poverty, mental or physical distress or who are in need of support in dealing with personal relationships. Beneficiaries must live within the Royal Borough of Windsor & Maidenhead.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1976: Cofrestrwyd
- WINDSOR & MAIDENHEAD CHRISTIAN TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK PETER DOUGLAS | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|||||||||||
Jeanette Margaret Lock | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||||||||
GREGORY JOHN O'BRIEN | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||||||||
SUSAN NORDBERG | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|
||||||||||
Susan Mary Savage | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||||||||
DOROTHY ANN STRACK-HANKEY | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||||||||
JAN MOSS | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||||||||
MR MIKE MOSS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.11k | £19.18k | £18.32k | £18.32k | £20.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.14k | £13.50k | £33.46k | £33.46k | £29.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Tachwedd 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22ND OCTOBER 1976
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE MORAL IMPROVEMENT OF PERSONS IN THE NAME OF JESUS CHRIST WITHIN THE AREA OF THE RURAL DEANERY OF MAIDENHEAD AND THE ECCLESIASTICAL PARISHES OF CRANBOURNE AND WINKFIELD BY:- (A) FURTHERING EDUCATION IN THE BASIC PRINCIPLES OF CHRISTIAN MORALITY (B) UNDERTAKING VOLUNTARY WORK IN EDUCATION, SOCIAL SERVICE AND SIMILAR CHARITABLE ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AND IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES, (C) WORKING FOR A HIGHER STANDARD OR MORAL LIFE (D) ASSISTING AND BEFRIENDING THOSE PERSONS WHO BY REASON OF DIFFICULTIES IN THEIR PERSONAL RELATIONSHIPS ARE IN NEED OF ASSISTANCE AND MORAL GUIDANCE.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodstock
Boyn Hill Avenue
Maidenhead
SL6 4HA
- Ffôn:
- 01628673884
- E-bost:
- admin@wmct.info
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window