Dogfen lywodraethu UNITED PURPOSE
Rhif yr elusen: 272465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (162 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30 SEP 1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 OCT 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 NOV 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 DEC 2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21 JUL 2016 as amended on 10 Sep 2019 as amended on 16 Oct 2019 as amended on 04 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
The Objects of the Charity shall be to further any purpose or purposes recognised by the law of England and Wales as charitable.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.