SAHAM TONEY VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We Have a large Hall for hire we can provide facilities for conferences, parties weddings etc and Smaller hall for smaller activities. Many local community groups use our hall for their activities, such as Art Groups,Dancing,Drop in coffee morning,Photography Club, Samsen Club for our senior residents to get together,Brownies,and Indoor Bowls Club. We also have a Post Office twice a week.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 23 Mawrth 1979: Cofrestrwyd
- THE WELLS-COLE COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raechal Simpson Miss | Cadeirydd | 24 January 2018 |
|
|
||||
Neville Denman | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Georgie Church | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.74k | £45.70k | £15.87k | £37.92k | £32.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.18k | £14.23k | £10.97k | £26.08k | £15.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £500 | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 94 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 20 Awst 2024 | 236 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 20 Awst 2024 | 236 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 18 Ebrill 2023 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 18 Ebrill 2023 | 111 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 20 Ebrill 2022 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 17 Tachwedd 2021 | 323 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 17 Tachwedd 2021 | 323 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3RD OCTOBER 1978
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF SAHAM TONEY AND IMMEDIATE VICINITY WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
SAHAM TONEY AND IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wells Cole Community Centre
Bell Lane
Saham Toney
Thetford
IP25 7HD
- Ffôn:
- 07927773133
- E-bost:
- bookings@sahamvillagehall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window