THE RC SHERRIFF ROSEBRIARS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE TRUST DEVELOPS, PROMOTES AND SUPPORTS AMATEUR AND PROFESSIONAL ARTS IN THE BOROUGH OF ELMBRIDGE, THROUGHAWARDING GRANT AID TO LOCAL ARTISTS, ARTS ORGANISATIONS, VENUES AND PROJECTS; ORGANISING AND DIRECTLY MANAGING ARTS INITIATIVES; PUBLISHING AND DISTRIBUTING A FREE QUARTERLY LISTINGS MAGAZINE, ÔÇ£ARTS FOCUSÔÇØ; OFFERING ADVICE AND INFORMATION TO THE ARTS COMMUNITY AND MEMBERS OF THE PUBLIC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,572 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1976: Cofrestrwyd
- THE R C SHERRIFF TRUST (Enw gwaith)
- "ROSEBRIARS" IN CONNEXION WITH ELMBRIDGE BOROUGH COUNCIL (Enw blaenorol)
- "THE ROSEBRIARS TRUST" IN CONNEXION WITH ELMBRIDGE BOROUGH COUNCIL (Enw blaenorol)
- THE ROSEBRIARS TRUST IN CONNEXION WITH ELMBRIDGE BOROUGH COUNCIL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Cheyne | Cadeirydd |
|
||||||
Janet Turner | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Margaret Jean Latter | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
Tricia Welch Bland | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
Karen Randolph | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|
||||
BRIAN NATHAN | Ymddiriedolwr | 12 August 2013 |
|
|
||||
WENDY SMITHERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES ARTHUR VICKERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TANNIA SHIPLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SHWETA KAPADIA | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.88k | £182.06k | £157.43k | £140.79k | £146.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £223.49k | £167.59k | £160.86k | £167.66k | £182.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.34k | £22.25k | £3.78k | £4.37k | £5.57k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED WITH THREE CODICILS THERETO AT THE PRINCIPAL REGISTRY ON 10 FEBRUARY 1976, AS AMENDED BY SCHEMES OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 23 AUGUST 1993, AND 18 AUGUST 2004 AND BY RESOLUTION DATED 27TH JANUARY 2009 as amended on 27 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES WITHIN THE BOROUGH OF ELMBRIDGE AS IT THINKS FIT.
Maes buddion
BOROUGH OF ELMBRIDGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Office 111, 1st Floor
Ashley Park House
Walton on Thames
Surrey
KT12 1RZ
- Ffôn:
- 01932229996
- E-bost:
- arts@rcsherrifftrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window