SOUTHEND AND DISTRICT HOSPITAL RADIO SERVICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a radio service to patients of Southend University Hospital
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1976: Cofrestrwyd
- SOUTHEND HOSPITAL RADIO (Enw gwaith)
- SOUTHEND HOSPITAL RADIO CHARITY FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Smith | Cadeirydd | 09 November 2016 |
|
|
||||
Kenneth Raymond Bennett | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Trevor Keith Byford | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Philip Brian Dorking | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Charles William Palmer | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Richard James Archer | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
ELAINE MAUREEN MULLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER DENNIS SIPPLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.75k | £2.97k | £3.19k | £267 | £2.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.74k | £2.64k | £2.97k | £4.12k | £4.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Tachwedd 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH JUNE 1976, AS AMENDED ON THE 21ST JANUARY 1986 AND 27 MARCH 2007 as amended on 13 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, INFIRMITY AND OLD AGE AMONGST PERSONS LIVING IN SOUTHEND AND DISTRICT BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR SOUTHEND HOSPITAL AND SIMILAR INSTITUTIONS WITHIN THE BOROUGH OF SOUTHEND-ON-SEA AND A RADIUS OF TWENTY MILES THEREFROM.
Maes buddion
SOUTHEND BOROUGH AND A RADIUS OF TWENTY MILES THEREFROM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rear of Southend Hospital
Prittlewell Chase
WESTCLIFF-ON-SEA
Essex
SS0 0RY
- Ffôn:
- 01702338181
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window