THE PLYMOUTH AND WEST DEVON CASSETTE TALKING NEWSPAPER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
'Plymouth & West Devon Cassette talking Newspaper' creates and distributes audio cassettes of local or relevant news items on a weekly basis to blind folk in the Plymouth and West Devon Area. There are currently about 200 registered users of the service for which no charge is made.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 23 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 900237 NORTH CORNWALL AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER ASSO...
- 25 Chwefror 1977: Cofrestrwyd
- THE WEST DEVON CASSETTE TALKING NEWSPAPER (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH HOLLINSHEAD | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOHN MICHAEL HARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.16k | £3.78k | £6.87k | £6.38k | £6.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.04k | £7.21k | £10.29k | £10.89k | £10.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 20 Awst 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 16 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 15TH JANUARY 1977 AND AMENDED 4TH NOVEMBER 1981 AND 20TH NOVEMBER 1982 AND 4TH DECEMBER 1986 AND 25TH NOVEMBER 1996.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE VISUALLY HANDICAPPED PEOPLE, AND THOSE SUFFERING SOME TEMPORARY OR PERMANENT DISABILITY WHICH MAKES READING DIFFICULT, BY THE PROVISION OF RECORDED CASSETTE TAPES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 VIOLET LANE
TAVISTOCK
PL19 9JD
- Ffôn:
- 01822613611
- E-bost:
- johnharris@tiscali.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window