ymddiriedolwyr DOWNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 272612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (242 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyulph Avebury | Ymddiriedolwr | 11 February 2022 |
|
|
||||
Kwan Phung | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
SYLVIA SNIPP | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||
STEPHEN BARNES | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||
TONY DIXON | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JAMES ROBERT TROTT | Ymddiriedolwr | 29 November 2011 |
|
|
||||
John Stewart Isbell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAN KELLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN MARGARET ROTHWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.