Hanes ariannol YEOVIL AMATEUR OPERATIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 272621
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 86 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.16k £17.52k £14.86k £13.23k £107.36k
Cyfanswm gwariant £11.80k £8.68k £8.59k £10.52k £16.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A