Hanes ariannol LITTLEDEAN COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 272654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.62k £1.05k £13.51k £6.55k £7.17k
Cyfanswm gwariant £6.86k £5.43k £8.82k £8.65k £6.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £9.48k N/A N/A