Hanes ariannol ASHFOLD SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 272663
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.91m | £3.64m | £3.66m | £3.91m | £4.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.99m | £3.86m | £3.93m | £4.18m | £4.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £79.90k | £49.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.99k | £8.00k | £61.86k | £21.76k | £59.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £22.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.90m | £3.55m | £3.60m | £3.89m | £4.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.60k | £1.55k | £0 | £0 | £7.62k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £79.90k | £0 | £0 | £32.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.99m | £3.86m | £3.93m | £4.18m | £4.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.84k | £2.16k | £2.19k | £1.90k | £1.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £11.99k | £12.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.