Hanes ariannol NORTH CRAWLEY COMMUNITY CENTRE AND RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 272678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.18k £17.85k £19.61k £30.92k £20.00k
Cyfanswm gwariant £20.52k £11.28k £10.75k £34.73k £10.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.00k £9.43k £2.67k £7.55k N/A