Ymddiriedolwyr THE IPSWICH AND DISTRICT TALKING NEWSPAPER
Rhif yr elusen: 272773

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY PENNICK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dawn Wright | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Gina Warren | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Thomas Kinnear Griffin | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Agnes Martha Josepha Dix-De Hert | Ymddiriedolwr | 12 March 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DIX | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
MARTYN SHAKESPEARE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN DAMANT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW GORHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.