Ymddiriedolwyr EASTON-ON-THE-HILL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 272834

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Eileen Briers | Cadeirydd | 26 October 2020 |
|
|
||||
Christine Lawson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Gavin King | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Emily Kindness | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Chloe Green | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Amanda Lerse | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Glenis Woodman | Ymddiriedolwr | 28 June 2021 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Sampy | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Catriona Stewart Goodwin | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Ian Frost | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Peter Hamish Crick | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Tracy Auchterlonie | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Anna Cheatley | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
HELEN TOMBLIN | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.