CRINGLEFORD SCHOOL PARENT AND TEACHER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To develop extended relationships between the staff parents and others associated with Cringleford School. Engage in activites which support the school and advance the education of the pupils attending it. Provide and assist in the provision of such facilites or items for education at the school as the Committee in consultation with the head and the Governing Body see fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Norfolk
Llywodraethu
- 10 Chwefror 1977: Cofrestrwyd
- CRINGLEFORD PRIMARY SCHOOL PARENTS' AND TEACHERS' ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Edye | Cadeirydd | 03 December 2020 |
|
|
||||
Alice Collins | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Emily Cott | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Laura Lee | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Graham Burrell | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Hannah Bradley | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Samantha Osborne | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.62k | £8.40k | £2.47k | £8.31k | £4.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.18k | £22.23k | £4.68k | £7.82k | £878 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 11 Gorffennaf 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 31 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 31 Awst 2020 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31ST AUGUST 1976, AS AMENDED 8TH OCTOBER 1979 AND 20 SEPTEMBER 1994. AS AMENDED ON 28 FEB 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL.
Maes buddion
CRINGLEFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cringleford Primary School
80-88 Dragonfly Lane
Cringleford
NORWICH
NR4 7JR
- Ffôn:
- 01603458060
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window