Hanes ariannol OVERSEAS FELLOWSHIP OF NIGERIAN CHRISTIANS (OFNC)

Rhif yr elusen: 272885
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2005 31/03/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £213.96k £211.89k £481.24k £251.98k £295.95k
Cyfanswm gwariant £271.98k £202.99k £256.34k £250.41k £248.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A