BREWHAM VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDES VILLAGE HALL FOR HIRE TO ALL GROUPS IN BREWHAM AND SURROUNDING AREA
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 22 Chwefror 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liza Greaves | Cadeirydd | 17 November 2014 |
|
|
||||
Katherine Shields | Ymddiriedolwr | 27 June 2016 |
|
|
||||
Catherine Coward | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|
||||
James Coward | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|||||
MRS M CASTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS K COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR E HARPER MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.35k | £22.62k | £164.21k | £22.93k | £5.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.42k | £24.50k | £176.89k | £17.22k | £7.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.51k | £10.67k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 11 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 19 Ebrill 2024 | 294 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 19 Ebrill 2024 | 294 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Awst 2022 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST OCTOBER 1968
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF NORTH AND SOUTH BREWHAM, AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX, OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, FOR USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
NORTH AND SOUTH BREWHAM AND THE NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 FAIRVIEW
NORTH BREWHAM
BRUTON
BA10 0JT
- Ffôn:
- 01749850034
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window