KENT COUNTY PROFICIENCY TEST COMMITTEE FOR AGRICULTURE AND HORTICULTURE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We operate within the area of agriculture, horticulture and related activities and offer bursaries towards the cost of qualifications.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 25 Mawrth 1977: Cofrestrwyd
- KPTCBURSARIES (Enw gwaith)
- KENT COUNTY PROFICIENCY TEST COMMITTEE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIANNE QUESTED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMAN DAVIDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.59k | £2.52k | £2.53k | £2.58k | £2.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.05k | £2.05k | £2.16k | £3.47k | £1.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 114 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 480 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 845 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 845 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1210 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1210 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1575 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1575 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2ND NOVEMBER 1976, AS AMENDED 14TH NOVEMBER 1991 AND 25TH OCTOBER 1994
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING BY THE ADMINISTRATION AND PROVISION OF: (A) PROFICIENCY TESTS IN PRACTICAL AGRICULTURE, HORTICULTURE, FORESTRY AND OTHER INDUSTRIES WITHIN THE COUNTY OF KENT AND SUCH GEOGRAPHICAL AREA BY MEANS OF COLLABORATION WITH THE NATIONAL PROFICIENCY TESTS COUNCIL. (B) VALIDATION AND VERIFICATION SERVICES TOWARDS NATIONALLY RECOGNISED QUALIFICATIONS IN AGRICULTURE, HORTICULTURE, FORESTRY AND OTHER INDUSTRIES WITHIN THE COUNTY OF KENT AND SUCH GEOGRAPHICAL AREAS.
Maes buddion
NOT DEFINED NORMALLY LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HILL VIEW
CANTERBURY ROAD
BOUGHTON ALUPH
ASHFORD
TN25 4ES
- Ffôn:
- 01233813688
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window