STIFFKEY VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Stiffkey Village hall is used for any religious/charitable purpose and purposes to promote the spiritual, moral, or physical improvement or welfare and resonable recreation advantage or benefit of the Parishioners of Stiffkey
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
Llywodraethu
- 23 Mawrth 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Margaret Janey Sugden | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Jamie Lawrence | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|||||
Roxana Michele Husain | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Paul Geoffrey Maurice Claydon | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Martin Simon Williams | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Philip Guy Crofts Harrison | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Alexandra Hooper | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.82k | £11.01k | £3.91k | £5.62k | £3.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.62k | £831 | £1.14k | £9.91k | £2.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30TH DECEMBER 1936. CHARITABLE TRUSTS (VALIDATION) ACT 1954 APPLIED
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE INSTITUTE TO BE USED FOR ANY RELIGIOUS AND CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES CALCULATED TO PROMOTE THE SPIRITUAL MORAL MENTAL INTELLECTUAL OR PHYSICAL IMPROVEMENT OR WELFARE OF THE PARISHIONERS OF STIFFKEY.
Maes buddion
PARISH OF STIFFKEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Village Hall
Church Street
Stiffkey
WELLS-NEXT-THE-SEA
Norfolk
NR23 1QJ
- Ffôn:
- 07973163204
- E-bost:
- martinwilliamsstiffkey@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window