THE INTERNATIONAL CEREBRAL PALSY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A self help group assisting countries developing their services appropriate to local needs for people with cerebral palsy. ICPS also acts as a resource centre providing information on CP to anybody worldwide with an interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Ariannin
- Awstralia
- Bwlgaria
- Canada
- Cenia
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Dubai
- Ethiopia
- Ffrainc
- Fiet-nam
- Groeg
- Gwlad Belg
- India
- Iorddonen
- Ireland
- Israel
- Kazakstan
- Lesotho
- Libanus
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Malta
- Mecsico
- Moroco
- Nepal
- Nigeria
- Norwy
- Portiwgal
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Serbia
- Slofenia
- Sri Lanka
- Tiriogaethau Palesteina
- Togo
- Twrci
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Y Ffindir
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
- Zambia
Llywodraethu
- 29 Ebrill 1977: Cofrestrwyd
- ICPS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigar Evgin | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Gopi Kitnasamy | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Bronya Metherall | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Nonyelum Nweke | Ymddiriedolwr | 30 January 2021 |
|
|
||||
Silvina Eckhardt | Ymddiriedolwr | 30 January 2021 |
|
|
||||
Dr Mahshid Salehi | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
||||
Matthieu Guillaume Chatelin | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
||||
Augustine John Edmund Coughlan | Ymddiriedolwr | 06 February 2014 |
|
|
||||
ELENI RODITI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FADIA SAFI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOSE ALVARELHAO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.06k | £9.98k | £3.59k | £2.10k | £11.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.40k | £6.50k | £7.94k | £6.73k | £21.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 30 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 23 Mai 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Mai 2022 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09 DEC 1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 SEP 1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 DEC 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 MAY 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM CEREBRAL PALSY AND RELATED DISORDERS AND TO PROMOTE RESEARCH INTO THE DEVELOPMENT OF TREATMENT OF CEREBRAL PALSY TO SECURE THE RELIEF OF THOSE SUFFERING FROM CEREBRAL PALSY AND TO PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
THROUGHOUT THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Berkeley Hall Marshall Ltd
6 Charlotte Street
BATH
BA1 2NE
- Ffôn:
- 01225428139
- E-bost:
- contact@cpint.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window