ENGLISH- SPEAKING UNION OF THE COMMONWEALTH

Rhif yr elusen: 273136
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The promotion of good communication in the English language through public speaking and debate; running educational programmes; initiating and administering scholarships; youth and academic exchanges. The charity focuses on oracy development in schools, promoting social equality and international understanding and facilitates and assists in the establishment of independent ESUs worldwide.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Albania
  • Ariannin
  • Armenia
  • Bangladesh
  • Belarws
  • Bermuda
  • Brasil
  • Bwlgaria
  • Canada
  • Chile
  • Cyprus
  • De Affrica
  • De Corea
  • Denmarc
  • Estonia
  • Ffrainc
  • Georgia
  • Ghana
  • Gogledd Iwerddon
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Thai
  • Gwlad Yr Iâ
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Iorddonen
  • Ireland
  • Japan
  • Latfia
  • Libanus
  • Lithwania
  • Malaysia
  • Malta
  • Mauritius
  • Moldofa
  • Mongolia
  • Moroco
  • Nigeria
  • Norwy
  • Pakistan
  • Philipinas
  • Portiwgal
  • Rwanda
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Sbaen
  • Serbia
  • Sierra Leone
  • Sri Lanka
  • Tajikistan
  • Tsieina
  • Twrci
  • Ukrain
  • Unol Daleithiau
  • Yemen
  • Y Ffindir
  • Yr Aifft
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Mawrth 1977: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ENGLISH-SPEAKING UNION (Enw gwaith)
  • ENGLISH SPEAKING UNION OF THE COMMONWEALTH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Simon Kearey Ymddiriedolwr 06 December 2023
OYAP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WIDMER END UNITED JUNIOR FOOTBALL CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
NEW MOZART ORCHESTRA
Derbyniwyd: Ar amser
LITTLE CHALFONT PRIMARY SCHOOL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
WYCOMBE COMMUNITY ARTS CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
Francesca King Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Sophia Taylor Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Preen Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
David Hatchett Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Professor Jane Setter Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Nicholas Archer Ymddiriedolwr 06 December 2023
Dim ar gofnod
Miles Young Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Stephen Purcell Ymddiriedolwr 22 February 2021
Dim ar gofnod
Danny Preiskel Ymddiriedolwr 22 February 2021
Dim ar gofnod
Richard Humphreys Ymddiriedolwr 22 February 2021
Dim ar gofnod
Laurence Mutkin Ymddiriedolwr 22 February 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.06m £2.15m £2.30m £2.54m £2.75m
Cyfanswm gwariant £3.06m £2.35m £1.39m £2.05m £3.34m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £185.00k £24.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £113.00k £227.00k £75.00k £45.00k £105.90k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £384.00k £0 £176.00k £485.00k £502.77k
Incwm - Weithgareddau elusennol £956.00k £301.00k £386.00k £373.00k £421.40k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.61m £1.62m £1.66m £1.63m £1.72m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £50.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.34m £2.34m £857.00k £1.49m £2.72m
Gwariant - Ar godi arian £722.00k £5.00k £534.00k £560.00k £621.05k
Gwariant - Llywodraethu £177.00k £245.00k £6.00k £67.00k £420.78k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £12.87k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £93.95k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £11.94m £11.61m £11.72m £18.22m £18.30m
Buddsoddiadau tymor hir £28.70m £28.90m £29.24m £30.97m £31.33m
Cyfanswm asedau £819.00k £1.08m £2.41m £2.50m £1.90m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £608.00k £638.00k £534.00k £552.60k £718.53k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 17 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 17 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 20 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 20 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 21 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 21 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
DARTMOUTH HOUSE
37 CHARLES STREET
LONDON
W1J 5ED
Ffôn:
02075291550
E-bost:
esu@esu.org